中国人民解放军第10军历史沿革及不同时期主官军衔情况
中国人民解放军第十军,由中原野战军为第2纵队改编而来。
最早可以追溯到晋冀鲁豫军区冀南军区。冀南军区,由由八路军第129师东进纵队1938年4月组建。
宋任穷任司令员,文建武任参谋长,王光华任政治部主任,后王宏坤为冀南军区副司令员。
宋任穷、王宏坤1955年被授予上将军衔。文建武1951年因病去世。王光华1955年被授予少将军衔。
1944年5月,冀南军区与冀鲁豫军区合并。1945年10月,重建冀南军区。
杜义德任司令员,李菁玉任政委,王光华任副司令员,马国瑞任副政委,陈明义任参谋长,刘志坚任副政委兼任政治部主任。
杜义德、刘志坚1955年被授予中将军衔。王光华、陈明义1955年被授予少将军衔。
李菁玉、马国瑞建国后参加行政工作,未参加授予。
1945年10月,晋冀鲁豫军区冀南纵队改编为晋冀鲁豫军区第2纵队,下辖第4、第5、第6旅。
陈再道任司令员,宋任穷任政治委员,范朝利任副司令员兼参谋长,钟汉华任政治部主任。
陈再道、宋任穷1955年被授予上将军衔。范朝利、钟汉华1955年被授予中将军衔。
第4旅,旅长孔庆德(后调任二纵副司令员,吴诚忠接任),政委刘明辉,副旅长赵鹤亭,副政委崔子明,参谋长赵晓舟,政治部主任姚克佑。
孔庆德1955年被授予中将军衔。吴诚忠、赵鹤亭1955年被授予少将军衔。
刘明辉、崔子明建国后参加行政工作,未参加授衔。
赵晓舟、姚克佑1955年被授予大校军衔,1961年晋升为少将军衔。
第5旅,旅长雷绍康,政委寇庆延,副旅长牟海秀,副政委汪洪清,参谋长陈中民。
雷绍康、汪洪清1955年被授予少将军衔。
寇庆延、牟海秀建国后参加行政工作,未参加授衔。
陈中民1955年被授予大校军衔,1961年晋升为少将军衔。
第6旅,旅长王天祥,政委刘华清,副旅长周发田,副政委彭学桂,参谋长王明坤,政治部主任曹中南。
王天祥建国后参加行政工作,未参加授衔。
刘华清1955年被授予海军少将军衔,1988年被授予上将军衔,中国的“现代海军之父”和“中国航母之父”。
周发田、王明坤、曹中南1955年被授予少将军衔。彭学桂1947年牺牲。
1946年7月,冀南军区与第二纵队合并,仍称第2纵队。
陈再道任司令员,王从吾任政治委员,范朝利、王光华任副司令员,刘志坚、马国瑞任副政治委员,王蕴瑞任参谋长,钟汉华任政治部主任。
陈再道1955年被授予上将军衔。王从吾、马国瑞建国后参加行政工作,未参加授衔。
范朝利、刘志坚、钟汉华1955年被授予中将军衔。王光华、王蕴瑞1955年被授予少将军衔。
1947年10月,第5旅调出。1948年5月,第2纵队划归中原野战军作战序列。
陈再道任司令员,王维纲任政治委员,范朝利任副司令员。
钟汉华任副政治委员,王蕴瑞任参谋长,许梦侠任政治部主任。下辖第4、第6旅。
1949年2月,改编为中国人民解放军第10军,隶属第二野战军第3兵团作战序列。
第3兵团副司令员杜义德兼任军长,王维纲任政治委员,范朝利任副军长,高厚良任参谋长,许梦侠任政治部主任。
陈再道1955年被授予上将军衔。范朝利、钟汉华、杜义德1955年被授予中将军衔。
王蕴瑞、高厚良1955年被授予少将军衔。王维纲、许梦侠建国后参加行政工作,未参加授衔。
第4、第6旅依次改称第28、第29师。
第28师,陈中民任师长,姚克佑任政治委员。第29师周发田任师长,于笑虹任政治委员。
陈中民、姚克佑、于笑虹1955年被授予大校军衔,1961年晋升为少将军衔。
周发田1955年被授予少将军衔。
1949年6月,以皖北独立师为基础组建第30师,列入第10军建制。
马忠全任师长,军政治部副主任鲁大东代政治委员。
马忠全1955年被授予少将军衔。鲁大东建国后参加行政工作,未参加授衔。
1951年2月,第29师调入第15军作战序列入朝作战。第62军第184师调入第10军作战序列。
师长林彬,政委梁文英,副师长苏鲁,参谋长尚思光,政治部主任时云峰。
林彬、苏鲁1955年被授予少将军衔。尚思光1955年被授予大校军衔。梁文英未参加授衔。时云峰1949年牺牲。
1952年4月,军部和第30师调入中国人民解放军海军作战序列。
第28师调入第23兵团作战序列。
第184师一部调入装甲兵作战序列,一部调入华北军区作战序列,第10军番号随之撤销。